Вычслите удобным способом :

1) (44*58):11 4) (63*88):21 7) (2*17*14):28

2) (69*60):30 5) (350*48):70 8) (21*18):14

3) (26*20):13 6) (47*200):50 9) (5*11*32):16

1)(44*58)/11=232
2)(69*60)/30=138
3)(26*20)/13=40
4)(63*88)/21=264
5)(350*48)/70=240
6)(47*200)/50=188
7)(2*17*14)/28=17
8)(21*18)/28=13,5
9)(5*11*32)/16=110

Оцени ответ
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Математика.

Найти другие ответы

Загрузить картинку